Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Wahlvorbereitungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 14.05.2021 | | von 14.05.2021 | |
Vertretung |
Sportbeirat | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.03.2013 | 31.03.2016 | von 06.03.2013 bis 31.03.2016 | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Kulturstiftung Landkreis Kassel - Vorstand | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.06.2011 | 30.06.2016 | von 16.06.2011 bis 30.06.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kulturstiftung Landkreis Kassel - Vorstand | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2018 | | von 01.10.2018 | |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
stimmberechtigt |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
|
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 01.04.2006 | 01.04.2006 | von 01.04.2006 bis 01.04.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Fraktion CDU | CDU | CDU Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
|
Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | CDU | CDU | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
stimmberechtigt |
Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | CDU | CDU | | 01.04.2006 | 19.03.2009 | von 01.04.2006 bis 19.03.2009 | Mitglied | Mitglied |
Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2006 | 19.03.2009 | von 01.04.2006 bis 19.03.2009 | Mitglied | Mitglied |
Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Ausschuss für Soziales | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 | |